Hanes ariannol PENYCAE CHILDCARE
Rhif yr elusen: 1179295
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.23k | £39.94k | £40.48k | £69.71k | £85.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.18k | £37.02k | £34.61k | £53.29k | £84.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.14k | £7.65k | £11.54k | £43.29k | £48.32k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £850 | £5.93k | £18.50k | £8.06k | £15.20k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.