Hanes ariannol CALDERDALE TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 512611
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 114 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.92k £18.68k £3.02k £2.94k £1.89k
Cyfanswm gwariant £4.91k £4.69k £1.91k £2.21k £1.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.85k N/A N/A N/A