Hanes ariannol LEO'S
Rhif yr elusen: 1179901
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 19/09/2019 | 19/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.81k | £109.41k | £204.80k | £134.64k | £167.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.79k | £82.76k | £216.73k | £161.52k | £164.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £49.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.