EASTINGTON SCHOOL PARENTS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1179860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The school parents association runs fundraising events and activities to provide great experiences for the children of Eastington School

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 September 2023

Cyfanswm incwm: £10,387
Cyfanswm gwariant: £8,397

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Medi 2018: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ZOE AVASTU Ymddiriedolwr 23 July 2018
FREE SCHOOL ENDOWMENT
Derbyniwyd: Ar amser
AMANDA HYDE Ymddiriedolwr 23 July 2018
Dim ar gofnod
MATTHEW CURTIS Ymddiriedolwr 23 July 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/09/2019 01/09/2020 01/09/2021 01/09/2022 01/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.95k £1.75k £2.47k £2.97k £10.39k
Cyfanswm gwariant £7.05k £3.95k £1.63k £3.01k £8.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2023 09 Gorffennaf 2024 8 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2022 07 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2021 29 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2020 29 Mehefin 2022 363 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2019 10 Hydref 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Eastington Cp School
Churchend
Eastington
Stonehouse
GL10 3SB
Ffôn:
01453822922