MARTIN'S CHARITY FASHION EVENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the public benefit, through the establishment in life of newly graduated and current undergraduate fashion students, by: 1. The organising and the running of events, to provide employment opportunities and experience, related to working in the fashion industries, inclusive of the annual graduate fashion week event 2. The advancement of education by various means in particular but not limited
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Mawrth 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN KRUCZYK | Cadeirydd | 19 March 2019 |
|
|
||||
Ayesha Khalid | Ymddiriedolwr | 21 June 2019 |
|
|
||||
PEIYING JIANG | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.06k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.46k | £0 | £600 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 109 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 109 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 475 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 475 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 30 Mawrth 2022 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 30 Mawrth 2022 | 53 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THROUGH THE ESTABLISHMENT IN LIFE OF NEWLY GRADUATED AND CURRENT UNDERGRADUATE FASHION STUDENTS, BY: 1. THE ORGANISING AND THE RUNNING OF EVENTS, TO PROVIDE EMPLOYMENT OPPORTUNITIES AND EXPERIENCE, RELATED TO WORKING IN THE FASHION INDUSTRIES, INCLUSIVE OF THE ANNUAL GRADUATE FASHION WEEK EVENT 2. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY VARIOUS MEANS IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO, THE SUBJECTS OF BUSINESS AND FINANCE AND ANY OTHER SUBJECTS RELATED TO THE FASHION INDUSTRY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
135 GREEN DRAGON LANE
LONDON
N21 1EU
- Ffôn:
- 07505807922
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window