ymddiriedolwyr YORKSHIRE ADOPTION AGENCY
Rhif yr elusen: 512630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanora D'Rosario | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Pratik Mistry | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Molly Askey | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Vanessa Rolfe | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Ronald Giddens | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Anna Scott | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Scott Bramall | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
Raymond Lloyd Powell | Ymddiriedolwr | 18 May 2020 |
|
|
||||
Dr Jason Grimwood | Ymddiriedolwr | 18 July 2017 |
|
|
||||
MICHAEL KEEGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.