ymddiriedolwyr CHAT YOUTH COUNSELLING
Rhif yr elusen: 1179806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Wilcox | Cadeirydd | 21 July 2022 |
|
|
||||||||
Lita Gray | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||||||
Peter Burrows | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||||||
Dr Kathryn Newell | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||||||
Sarah Margaret Taylor | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
||||||||
GWEN RADCLIFFE | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.