ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE MARDYKE TEAM MINISTRY
Rhif yr elusen: 1183107
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Angela Tara Frankland | Cadeirydd | 01 April 2013 |
|
|
||||
Christine Langan | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
David John Savage | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Margaret Frances Verity | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Christine Ann Ford | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Margaret Ellie Denga | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Dr Andrew John Hails | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Danford Chakanyuka Denga | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Anne Marie Pool | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Katrine Ford | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Rev Matthew James Drummond | Ymddiriedolwr | 19 February 2019 |
|
|
||||
Henry James Webster | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Clifford Albert Edwards | Ymddiriedolwr | 29 April 2017 |
|
|
||||
Katia Diane Cumber | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
GLYNIS IRENE MARGARET PETTIT | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||
Sara Jane Honnor | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Stamp | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||
Linda Margaret Buckingham | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||
DEMUS HERCULES LEE | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|||||
Zyle Mills | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.