Hanes ariannol JUSTICE RISING UK

Rhif yr elusen: 1183447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £49.93k £54.08k £47.45k £12.67k £12.10k
Cyfanswm gwariant £35.89k £53.47k £32.22k £20.74k £7.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.35k N/A N/A N/A N/A