EVOLVE HOUSING ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Evolve Housing Association is a non-profit social enterprise, we aim to use profits and assets for the needs of the public at large. We are a charity incorporated organisation. We support vulnerable individuals, based on their needs and do not categorise them to their requirements.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Caerl?r
- Dinas Derby
- Dinas Nottingham
- Swydd Derby
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 29 Ebrill 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Khurshid Ahmed | Cadeirydd | 12 October 2021 |
|
|||||
AMREEN ASLAM | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
||||
ROBINA DIN | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.64k | £140.34k | £210.64k | £375.68k | £470.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.70k | £119.12k | £220.39k | £363.42k | £483.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.62k | £112.33k | N/A | £213.02k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | £18.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 29 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
THE ASSOCIATION IS FORMED FOR THE BENEFIT OF COMMUNITIES IN AREAS IN WHICH THE ASSOCIATION OWNS OR MANAGES HOUSING STOCK AND BEING PRIMARILY WITHIN THE EAST MIDLANDS. ITS OBJECTS SHALL BE TO CARRY ON FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY: THE BUSINESS OF PROVIDING AND MANAGING HOUSING, ACCOMMODATION, AND ASSISTANCE TO HELP HOUSE PEOPLE AND ASSOCIATED FACILITIES AND AMENITIES FOR PERSONS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS OR FOR THE RELIEF OF AGED, DISABLED (WHETHER PHYSICALLY OR MENTALLY) OR CHRONICALLY SICK PEOPLE. ANY OTHER CHARITABLE OBJECT THAT CAN BE CARRIED OUT FROM TIME TO TIME BY A REGISTERED SOCIETY WHICH IS ALSO REGISTERED AS A SOCIAL LANDLORD WITH THE REGULATOR.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
EVOLVE HOUSING ASSOCIATION
Unit 13
Lenton Business Centre
Lenton Boulevard
NOTTINGHAM
NG7 2BY
- Ffôn:
- 07976293577
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window