ASHINGDON AND ROCHFORD U3A

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ashingdon & Rochford U3a is a self-help organisation for people no longer in full time employment, who live in the Ashingdon & Rochford area. Affiliated to the Third Age Trust, members pay an annual membership fee and are able to enjoy educational, creative, leisure and sporting activities, attend a monthly meeting with a guest speaker, an inhouse newsletter and a U3A magazine "U3A Matters".
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
Llywodraethu
- 06 Tachwedd 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Foster | Ymddiriedolwr | 02 January 2025 |
|
|
||||
BARBARA HINE | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
DAVID HINE | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Wendy Paternoster | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Raymond Hill | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Anne Hill | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Valerie Stenson | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Noreen Bishop | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Philip Kelly | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Pamela Foster | Ymddiriedolwr | 02 June 2022 |
|
|
||||
Carol Ann Collins | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
Marion Joan Cain | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
CAROL COLLINS | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
Carole Diane Edwards | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
Beryl Joan Horrex | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.05k | £4.39k | £10.27k | £20.93k | £21.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.10k | £2.32k | £9.02k | £21.19k | £20.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 05 JUN 2014 AS AMENDED ON 07 JUN 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK BY ALL MEANS, INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT IN THE AREA OF BENEFIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Coombes Farm
Stambridge Road
ROCHFORD
Essex
SS4 1ES
- Ffôn:
- 0000000000
- E-bost:
- carolcollinscco@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window