ymddiriedolwyr THE MIRANDA BRAWN DIVERSITY LEADERSHIP FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1186528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr MIRANDA BRAWN | Cadeirydd | 19 June 2018 |
|
|
||||||
Tendai Wileman | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||||
Raj Panasar | Ymddiriedolwr | 12 August 2023 |
|
|
||||||
John Bolodeoku | Ymddiriedolwr | 12 August 2023 |
|
|||||||
Jonathan James Andrews | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|||||||
DARREN ALLAWAY | Ymddiriedolwr | 15 June 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.