HENDY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hendy Foundation provides grants to local charities in the areas in which Hendy Group Ltd operate, namely Devon, Dorset, Wiltshire, Hampshire, West and East Sussex, Surrey and Kent. We do not support national charities or religious or political activities. Money donated must be spent within the names counties.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REBECCA LYNNE HENDY | Cadeirydd | 01 November 2018 |
|
|
||||
Michael Weatherston | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Christine Drew | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Alyson Marlow | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
MARK ANTHONY BUSBY | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.26k | £27.57k | £56.29k | £87.08k | £107.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.62k | £35.15k | £52.98k | £98.83k | £68.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 01 Nov 2018 as amended on 25 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES (CHARITABLE UNDER ENGLISH LAW) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF DONATIONS AND GRANTS TO REGISTERED CHARITIES OPERATING WITHIN ANY LOCAL AUTHORITY OR SURROUNDING AREA IN WHICH THE HENDY GROUP LIMITED (COMPANY REGISTRATION NUMBER 192872) OR ANY SUCCESSOR TO THE HENDY GROUP LIMITED IS LOCATED ("THE AREA OF BENEFIT"). PROVIDED ALWAYS THAT THE HENDY FOUNDATION SHALL NOT SUPPORT POLITICAL OR RELIGIOUS CHARITIES OR CHARITIES THAT WORK OUTSIDE OF ENGLAND AND WALES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hendy Group Ltd
School Lane
Chandler's Ford
EASTLEIGH
SO53 4DG
- Ffôn:
- 07918671883
- E-bost:
- ENQUIRIES@HENDYFOUNDATION.ORG
- Gwefan:
-
WWW.HENDYFOUNDATION.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window