JOYCE FRIEND BREAST CANCER CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of Equipment and Support for Breast Cancer Hospitals, Hospices and Charities in the UK through collection of funds from charitable donations and sale of effects of the late Mrs Friend.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Medi 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR GEOF FRIEND | Cadeirydd | 13 September 2018 |
|
|
||||
Liliana Victoria Salih Miller | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Ella Salih Miller | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.62k | £430 | £110 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.34k | £1.03k | £325 | £275 | £324 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 20 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 20 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 01 Awst 2024 | 93 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 01 Awst 2024 | 93 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 06 Mehefin 2023 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 06 Mehefin 2023 | 37 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 05 Ebrill 2022 | 340 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 05 Ebrill 2022 | 340 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 Sep 2018
Gwrthrychau elusennol
TO RAISE FUNDS FOR THE PUBLIC BENEFIT TO RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE THE HEALTH OF CANCER PATIENTS AT CARE INSTITUTIONS IN THE UK, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY HOSPITALS, HOSPICES AND SIMILAR ORGANISATIONS FOR PATIENT CARE BY THE PROVISION OF EQUIPMENT OR OF MATERIAL GIFTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
D I A Systems
Dayton House
Bolney Avenue
PEACEHAVEN
BN10 8HF
- Ffôn:
- 01273582241
- E-bost:
- admin@diasystems.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window