NORTHCHURCH COMMUNITY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We operate the Northchurch Social Centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 11 Mai 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 236409 THE NORTHCHURCH AND DISTRICT ASSOCIATION
- 29 Hydref 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Austin | Cadeirydd | 23 September 2019 |
|
|
||||
Dr Parmjit Moyo | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Yvonne Larkins | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
ANDREW PAYNE | Ymddiriedolwr | 19 December 2022 |
|
|
||||
ANTONY BARKER | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.76k | £30.34k | £114.68k | £121.93k | £55.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.06k | £30.28k | £27.51k | £52.42k | £69.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £23.42k | £11.71k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 29 Oct 2018 as amended on 19 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1) TO PROMOTE THE WELL-BEING OF THE RESIDENTS IN NORTHCHURCH AND SURROUNDING AREAS BY ASSOCIATING PUBLIC AUTHORITIES CONCERNED, VOLUNTARY ORGANISATIONS, OTHER PARTIES AND RESIDENTS IN A COMMON EFFORT TO FURTHER HEALTH, TO ADVANCE EDUCATION, TO PROVIDE FACILITIES FOR PHYSICAL AND MENTAL TRAINING AND RECREATION, AND SOCIAL, MORAL AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT, AND TO FOSTER A COMMUNITY SPIRIT FOR THE ACHIEVEMENT OF THESE AND OTHER CHARITABLE OBJECTS. 2) TO MAINTAIN, MANAGE AND DEVELOP THE COMMUNITY CENTRE (HEREINAFTER CALLED THE "CENTRE") OR TO CO-OPERATE WITH ANY LOCAL STATUTORY AUTHORITY, AUTHORITIES OR OTHER PARTIES IN THE COMMUNITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE, FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE ASSOCIATION AND ITS CONSTITUENT BODIES IN FURTHERANCE OF THE FOREGOING OBJECTS OR ANY OF THEM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NORTHCHURCH SOCIAL CENTRE
BELL LANE
NORTHCHURCH
BERKHAMSTED
HP4 3RD
- Ffôn:
- 01442 863243
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window