LAST TRUMPET PROPHETIC MINISTRIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Preaching and Teaching the good New of Jesus Christ(The gospel) and Charitable activities as stated in our objects
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Canada
- Eritrea
- Ethiopia
- Gogledd Iwerddon
- India
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
Llywodraethu
- 14 Tachwedd 2018: Cofrestrwyd
- LAST TRUMPET PROPHETIC CHRISTIAN CHURCH (Enw gwaith)
- LAST TRUMPET PROPHETIC MINISTRIES INTERNATIONAL(L.T.TV) C.IC. (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pastor YARED TEARE | Cadeirydd | 23 July 2018 |
|
|
||||
Marta Hilemichael | Ymddiriedolwr | 20 June 2021 |
|
|
||||
Ermyas Debesay | Ymddiriedolwr | 20 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.50k | £1.50k | £0 | £0 | £9.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.50k | £1.50k | £0 | £0 | £9.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 05 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 23 JUL 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ('THE OBJECTS') ARE: 1. TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, THROUGH PROVIDING FREE TEACHING ON THE GOSPEL OF JESUS CHRIST TO EVERYONE IN THE COMMUNITY, SETTING UP AND ESTABLISHING PLACES OF WORSHIP WHERE PEOPLE FROM ALL WALKS OF LIFE SHALL GATHER AND BE TAUGHT THE WORD OF GOD THROUGH PRAYER, WORSHIP MEETINGS, CONFERENCES, BIBLE STUDY MEETINGS, LECTURES AND ANY OTHER METHOD AS THE TRUSTEES MAY DEEM FIT. 2. THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS IN THE UK AND OTHER PARTS OF THE WORLD THROUGH THE PROVISION OF GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED OF SUCH ASSISTANCE. 3. THE RELIEF OF FINANCIAL NEED AND SUFFERING AMONG VICTIMS OF NATURAL DISASTERS IN THE FORM OF MONEY (OR OTHER MEANS DEEMED SUITABLE) FOR PERSONS, BODIES, ORGANISATIONS AND/OR COUNTRIES AFFECTED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 WILLIAM STREET NORTH
BIRMINGHAM
B19 3QH
- Ffôn:
- 07961473964
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window