Hanes ariannol FRIENDS OF CLAINES SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 512670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.37k £16.03k £16.94k £19.97k £22.38k
Cyfanswm gwariant £15.29k £4.73k £30.73k £30.88k £18.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A