Hanes ariannol BISMILLAH EDUCATION SUPPORT TRUST

Rhif yr elusen: 1181608
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.67k £11.90k £6.05k £5.79k £5.04k
Cyfanswm gwariant £4.25k £7.03k £3.86k £3.93k £2.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A