DUCKPOOL ROAD BAPTIST CHURCH CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the Christian faith according to the principles of the Baptist Denomination. This shall include holding regular public services for divine worship at Duckpool Road Baptist Church Newport and to financially support other charitable purposes locally, nationally and internationally.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Casnewydd
Llywodraethu
- 13 Mai 2019: CIO registration
- DUCKPOOL ROAD BAPTIST CHURCH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID HUMPHRIES GREGORY | Cadeirydd | 13 May 2019 |
|
|
||||
JULIE LYNETTE GREGORY | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
GRAHAM FRANCIS KNIGHT | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN DAVIES | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
ANTHONY LEIGH PERRY | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.65k | £66.83k | £50.62k | £64.95k | £53.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.77k | £44.18k | £48.96k | £52.33k | £70.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 13 May 2019
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT AND PROPAGATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT LIMITATION) FOR THE ETERNAL SALVATION OF THEIR SOULS OF THE PROTESTANT CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES OF THE PARTICULAR OR CALVINISTIC BAPTIST DENOMINATION THEREOF AND MORE PARTICULARLY IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH AND THE ORDINANCES. THIS SHALL INCLUDE HOLDING REGULAR PUBLIC SERVICES FOR DIVINE WORSHIP ON SUNDAYS (OR SUCH OTHER DAY AS THE DEACONS MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE) AT DUCKPOOL ROAD BAPTIST CHURCH, DUCKPOOL ROAD, NEWPORT, SOUTH WALES (OR SUCH OTHER PLACE AS THE DEACONS MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Duckpool Road Baptist Church
53-54 Duckpool Road
NEWPORT
NP19 7EN
- Ffôn:
- 01633662094
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window