Ymddiriedolwyr LISKEARD & LOOE FOODBANK

Rhif yr elusen: 1183375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Judith Lesley Annells Cadeirydd 06 February 2023
ST JOHN VILLAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
William Robert Stuart-White Ymddiriedolwr 31 March 2025
Dim ar gofnod
Katherine White Ymddiriedolwr 31 March 2025
Dim ar gofnod
Michael Brock-Cook Ymddiriedolwr 31 March 2025
Dim ar gofnod
Margaret Sylvester-Thorne Ymddiriedolwr 02 September 2024
Dim ar gofnod
Andrew Fowler Ymddiriedolwr 08 July 2024
Dim ar gofnod
Alan Hartridge Ymddiriedolwr 03 June 2024
Dim ar gofnod
Becky Lear Ymddiriedolwr 15 January 2024
Dim ar gofnod