ymddiriedolwyr SAINT PETER AND SAINT PAUL SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1180129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON MEREDITH WHITE | Cadeirydd | 13 September 2016 |
|
|
||||
NICHOLAS CRAIG PINCHES | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|||||
Janet Mary Richardson | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
JULIE TALMAN | Ymddiriedolwr | 03 November 2006 |
|
|
||||
Stephen Peter Argyle | Ymddiriedolwr | 01 March 1995 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.