Ymddiriedolwyr HADLEIGH CASTLE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1179413

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEVIN JOHN SMYTH | Cadeirydd | 05 June 2017 |
|
|
||||
Marilyn Phylllis Easter | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Valerie Soule | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
John Martin | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Beryl Valerie Hyde | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Michael Galley | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Catherine Frances Martin | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Lynne Middleton | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
HAZEL GONDA | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
CHRIS BURLS | Ymddiriedolwr | 15 June 2015 |
|
|
||||
JUNE MARGARET MORGAN | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|
||||
PAT TYLER | Ymddiriedolwr | 07 June 2010 |
|
|
||||
GILL WILSON | Ymddiriedolwr | 07 June 2010 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.