COMMUNITY EDUCATION DEVELOPMENT CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Mehefin 1982: Cofrestrwyd
- 26 Ebrill 2007: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- C E D C (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.70m | £47.56k | £268 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.76m | £124.13k | £167 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 23 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 31 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 31 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 31 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 28 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 28 Ionawr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1 SEPTEMBER 1981
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION PARTICULARLY BY PROMOTING THE IDENTIFICATION AND DEVELOPMENT OF GOOD PRACTICES IN COMMUNITY EDUCATION AND BY CONDUCTING RESEARCH INTO COMMUNITY EDUCATION. PLEASE SEE DEED FOR FURTHER DETAILS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window