THE ORTHODOX CHURCH OF ST CUTHBERT AND ST BEDE, DURHAM

Rhif yr elusen: 1181914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE ADVANCEMENT OF THE ORTHODOX CHRISTIAN RELIGION IN GENERAL AND THROUGH THE ESTABLISHMENT AND FURTHERANCE OF A PARISH IN THE CITY OF DURHAM

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £97,136
Cyfanswm gwariant: £68,256

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Durham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Chwefror 2019: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • THE ORTHODOX COMMUNITY OF ST CUTHBERT AND ST BEDE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Justin-Alexandru Mihoc Cadeirydd 30 August 2018
Dim ar gofnod
Dr Carmen Hubbard Ymddiriedolwr 11 September 2021
Dim ar gofnod
Emanuel Ionutescu Ymddiriedolwr 11 September 2021
Dim ar gofnod
Dr Patrick Gray Ymddiriedolwr 11 September 2021
Dim ar gofnod
Dr Sarah Amanda Kelly Ymddiriedolwr 30 August 2018
Dim ar gofnod
Dr Irina Sokolova-Snegir Ymddiriedolwr 30 August 2018
Dim ar gofnod
Professor ANDREW LOUTH Ymddiriedolwr 30 August 2018
THE FELLOWSHIP OF ST ALBAN AND ST SERGIUS
Derbyniwyd: Ar amser
DARLINGTON MUSIC SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE CENTRE FOR MARIAN STUDIES
Derbyniwyd: Ar amser
THE ORTHODOX ASSOCIATION OF THEOLOGICAL SCHOOLS (OATS)
Derbyniwyd: Ar amser
THE METROPOLITAN KALLISTOS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £64.29k £108.24k £39.58k £65.89k £97.14k
Cyfanswm gwariant £6.76k £1.95k £3.64k £132.23k £68.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 23 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 23 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 17 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 17 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 16 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 16 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 31 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 31 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
5 WANLESS TERRACE
DURHAM
DH1 1RU
Ffôn:
07775561463