BMAT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Seeks to protect and enhance the environment in and around Boughton Monchelsea
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 19 Awst 2019: Cofrestrwyd
- BOUGHTON MONCHELSEA AMENITY TRUST (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Sutton | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||
Michael Allen | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Ettienne Steyl | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Anne Dawes | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Timothy Oladimeji | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Jeremy Green | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|||||
Dr CAROLINE JESSEL | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|||||
LEON DATE | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|||||
Richard Martin | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|||||
Andrew Stephen Humphryes | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|
||||
David Charles Redfearn | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|
||||
Doug Smith | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|
||||
Robert Simon Carson Edmans | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £182.76k | £381.46k | £2.34k | £8.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £70.13k | £64.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 03 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 27 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Chwefror 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22 JUN 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16 AUG 2019
Gwrthrychau elusennol
THE FOLLOWING OBJECTS ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE INHABITANTS OF BOUGHTON MONCHELSEA AND THE NEIGHBOURING COMMUNITIES:- 1)THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT OF PROVISION OF PUBLIC AMENITIES; 2)THE CONSERVATION AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT WHERE THE LAND OR SPECIES ARE OF NATURAL BEAUTY OR SCIENTIFIC INTEREST THAT IS WORTHY OR PRESERVATION; AND 3)THE PRESERVATION OF BUILDINGS, GARDENS OR LAND OF HISTORICAL OR ARCHITECTURAL IMPORTANCE; AND 4)TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
BOUGHTON MONCHELSEA AND THE NEIGHBOURING COMMUNITIES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Boughton Monchelsea Village Hall
88 Church Street
Boughton Monchelsea
Maidstone
Kent
ME17 4HN
- Ffôn:
- 01622744969
- E-bost:
- bmpcclerk@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window