Hanes ariannol THE NATIONAL PEACE AND COHESION FORUM

Rhif yr elusen: 1181056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 08/06/2020 08/06/2021 08/06/2022 08/06/2023 08/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A