BARTH SYNDROME UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Working throughout the UK, we assist families with Barth syndrome with support, information and access to expert care. We fund research into treatments and a cure.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Ireland
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
Llywodraethu
- 11 Ionawr 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1100835 BARTH SYNDROME TRUST
- 31 Ionawr 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALPH STEVEN EASTERBROOK | Cadeirydd | 14 August 2022 |
|
|
||||
Joanna Katarzyna Kozminska | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Paul Laurence Ford | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Suzanne Michelle Green | Ymddiriedolwr | 10 August 2023 |
|
|
||||
Kelsey Leigh Doran | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Cheryl Jayne Parish | Ymddiriedolwr | 14 August 2022 |
|
|
||||
Geoffrey Malcolm Parish | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.94k | £31.01k | £11.85k | £79.37k | £25.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.09k | £44.84k | £46.14k | £60.57k | £33.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 31 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF INDIVIDUALS WITH, AND CARRIERS OF, BARTH SYNDROME AND THEIR FAMILIES, WITHIN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE IN THE WORLD IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) PROVIDING ACCESS TO INFORMATION, ADVICE AND SUPPORT IN RELATION TO THE CONDITION TO THE PUBLIC AND, IN PARTICULAR, DIAGNOSED INDIVIDUALS AND THEIR EXTENDED FAMILIES AND THOSE IN THE EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, MEDICAL AND ALLIED HEALTH CARE PROFESSIONS. B) THE PROMOTION AND FUNDING OF RESEARCH INTO THE CAUSES AND EFFECTS OF THE CONDITION AND THE DISSEMINATION OF THE USEFUL RESULTS OF THE SAME FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Maes buddion
WITHIN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE IN THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 THE VIKINGS
ROMSEY
SO51 5RG
- Ffôn:
- 01794518785
- E-bost:
- info@barthsyndrome.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window