FORGOTTEN FEET

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide a free footcare service to the homeless, vulnerable and socially isolated, and issue shoes and socks where needed. The service is free of charge and carried out by qualified, insured foothealth professionals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
210 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Awst 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBORAH SUSAN MONK BSc Hons | Cadeirydd | 18 August 2018 |
|
|
||||
Larry Moore | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||
Sarah Greenaway | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Adam Constable BSc Hons | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
BELINDA LONGHURST BSc Hons | Ymddiriedolwr | 18 August 2018 |
|
|
||||
DAVE JAMES | Ymddiriedolwr | 18 August 2018 |
|
|
||||
LYDIA SKYE PATTERSON | Ymddiriedolwr | 18 August 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.68k | £8.16k | £11.67k | £11.69k | £3.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.73k | £2.49k | £2.34k | £4.51k | £5.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2022 | 15 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2022 | 15 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | 03 Mehefin 2022 | 214 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | 03 Mehefin 2022 | 214 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | 01 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | 01 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Aug 2018
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD FOOT HEALTH BY IMPLEMENTING AND SUPPORTING A NETWORK OF FREE FOOT CARE CLINICS OPERATED BY QUALIFIED AND INSURED PROFESSIONALS ACROSS THE UK FOR PEOPLE WHO ARE IN NEED BUT WHO ARE OTHERWISE UNABLE TO ACCESS SUCH SERVICES, INCLUDING THE HOMELESS AND SOCIALLY ISOLATED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
58 Church Road
Webheath
REDDITCH
Worcestershire
B97 5PG
- Ffôn:
- 07934317765
- E-bost:
- Forgottenfeetuk@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window