Hanes ariannol KINGS HEATH PRIMARY SCHOOL PARENTS, TEACHERS AND FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1179962
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.49k £17.38k £32.21k £24.89k £17.64k
Cyfanswm gwariant £7.62k £12.39k £6.17k £34.61k £41.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A