ymddiriedolwyr Evolve Counselling
Rhif yr elusen: 1181861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Joseph Bottrell | Cadeirydd | 02 December 2023 |
|
|
||||
Shalom Rachel Ariecho Gros | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|||||
Matthew Daniel Ward | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
William Geoffrey Price | Ymddiriedolwr | 02 December 2023 |
|
|
||||
Graham Philip Cook | Ymddiriedolwr | 02 December 2023 |
|
|
||||
Alicia Coates | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Francesca Amor | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.