WEARSIDE WOMEN IN NEED

Rhif yr elusen: 1181932
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

WWiN provides a range of direct community support services and supported accommodation for adults and children affected by domestic abuse. The Charity also delivers a range of prevention services: (i) Direct work with perpetrators of domestic abuse (ii) Delivery of training, awareness raising and community engagement (iii) Advocacy and support to family and friends

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sunderland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Chwefror 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1000934 WEARSIDE WOMEN IN NEED
  • 07 Chwefror 2019: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • WWiN Specialist Domestic Abuse Service (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nasima Akhtar Ymddiriedolwr 13 September 2022
Dim ar gofnod
Anne Fry Ymddiriedolwr 01 January 2021
RAPE CRISIS TYNESIDE AND NORTHUMBERLAND
Derbyniwyd: Ar amser
Mahnur Roushan Ymddiriedolwr 01 January 2021
FRIENDS OF THE DROP-IN FOR ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES
Derbyniwyd: Ar amser
Justine Gillespie Ymddiriedolwr 19 December 2019
Dim ar gofnod
Patricia McManus Ymddiriedolwr 11 June 2019
Dim ar gofnod
Dr Catherine Donavon Ymddiriedolwr 01 August 2018
Dim ar gofnod
SHARON GOULD Ymddiriedolwr 09 June 2018
Dim ar gofnod
MARY HULL Ymddiriedolwr 30 May 2018
Dim ar gofnod
CULLAGH WARNOCK Ymddiriedolwr 09 May 2018
THE PILGRIM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JOANNE HAYDEN Ymddiriedolwr 16 May 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.85m £1.69m £1.80m £1.93m £2.36m
Cyfanswm gwariant £1.04m £1.26m £1.48m £1.80m £2.08m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £334.42k £495.68k £433.55k £708.93k £1.15m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £171.29k £62.42k £127.57k £19.08k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £60.07k £22.34k £43.74k £29.69k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £3.56k £19.20k £23.38k £3.55k £4.80k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.85m £1.61m £1.76m £1.88m £2.31m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £66 £50 £1.02k £7.47k
Incwm - Arall £584 £0 £0 £1.25k £7.63k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.04m £1.26m £1.48m £1.80m £2.08m
Gwariant - Ar godi arian £0 £292 £216 £216 £216
Gwariant - Llywodraethu £0 £7.74k £8.04k £8.40k £9.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £740.21k £970.80k £1.05m £1.40m £1.39m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £328.87k £755.87k £1.07m £927.66k £1.06m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £25.87k £125.87k £198.15k £270.80k £114.19k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 11 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 11 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 18 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 18 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 13 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 13 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 08 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 08 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
WWIN Specialist D.A. Services
4-6 MARY STREET
SUNDERLAND
SR1 3NH
Ffôn:
0191 416 3550