GEORGE TOWNSEND CHARITY FOR WIDOWS AND SPINSTERS

Rhif yr elusen: 512753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of subsidised housing / accommodation for widows, spinsters and divorcees aged 45 or over, in Leicester & Leicestershire

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £41,638
Cyfanswm gwariant: £26,694

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Caerl?r
  • Swydd Gaerl?r

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Ionawr 1982: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
William Mark Simpson Cadeirydd 30 March 2020
LEICESTER AID IN SICKNESS FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ROTARY CLUB OF LEICESTER TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE GEORGE TOWNSEND CHARITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Edward Guy Cufflin Ymddiriedolwr 30 March 2020
THE GEORGE TOWNSEND CHARITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
LEICESTER AID IN SICKNESS FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE KATE HOLLAND CHARITABLE TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Denise Aaron Ymddiriedolwr 24 July 2017
THE GEORGE TOWNSEND CHARITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Christopher Stuart Martin Mitchell Ymddiriedolwr 16 March 2015
Dim ar gofnod
Mrs D Taylor Ymddiriedolwr 16 March 2015
Dim ar gofnod
SIMON MORFORD GRAVETT Ymddiriedolwr 21 October 2013
THE GEORGE TOWNSEND CHARITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
LEICESTER AID IN SICKNESS FUND
Derbyniwyd: Ar amser
LEICESTERSHIRE VICTORIA COUNTY HISTORY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £53.84k £29.90k £24.01k £30.42k £41.64k
Cyfanswm gwariant £33.45k £34.51k £21.77k £28.15k £26.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 07 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 07 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 19 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 19 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 10 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 13 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 13 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 20 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 20 Ebrill 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CHARITY LINK
20A MILLSTONE LANE
LEICESTER
LE1 5JN
Ffôn:
0116 222 2200
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael