INCLUSIVE INTERGENERATIONAL DANCE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
iID uses creativity, particularly dance to promote health, wellbeing and community cohesion. iID produces cross art form projects for people of all ages, but are specialists in working with older adults, to support people to develop their interests and skills through creative exploration while ensuring that every experience is high quality, person-centred, inclusive, safe and of artistic value.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,878 o 6 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- Surrey
- Wiltshire
Llywodraethu
- 09 Ebrill 2019: CIO registration
- IID (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Dix | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Richard Michael David Willans | Ymddiriedolwr | 25 January 2020 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth Lyall | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|
||||
DAVID HO | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
HELEN CUNDY | Ymddiriedolwr | 01 October 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.32k | £53.77k | £25.32k | £30.72k | £24.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.82k | £38.71k | £25.61k | £30.67k | £24.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.99k | £9.18k | £14.05k | £14.60k | £8.88k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 16 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 16 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 08 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 08 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 05 Ebrill 2023 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 05 Ebrill 2023 | 36 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 25 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 25 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 02 Mawrth 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 02 Mawrth 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 09 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF HEALTHY RECREATION AND THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROVIDING INCLUSIVE INTERGENERATIONAL DANCE SESSIONS DESIGNED TO: 1)ENABLE PARTICIPANTS TO IMPROVE PHYSICAL MOBILITY AND STRENGTH; 2)RELIEVE THE NEEDS OF THOSE PARTICIPANTS WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AS A RESULT OF OLD AGE AND/OR ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL) AND ASSIST THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE ‘SOCIALLY EXCLUDED’ MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PART OF SOCIETY, AS A RESULT OF OLD AGE AND ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL)’.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lipgate Cottage
Kington Langley
CHIPPENHAM
Wiltshire
SN15 5PA
- Ffôn:
- 07984791402
- E-bost:
- iidconsortium@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window