Ymddiriedolwyr THE LUXFORD CENTRE
Rhif yr elusen: 1180260

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Henry Macve | Cadeirydd | 09 October 2018 |
|
|||||
Roger Linthwaite | Ymddiriedolwr | 21 March 2025 |
|
|
||||
Yvonne Barbara Linthwaite Mrs | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Joan Elizabeth Richards | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
June Mary Card | Ymddiriedolwr | 03 July 2021 |
|
|
||||
HORST-RAINER WORZ | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
PATRICIA RUBY RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
Joan Eileen Wilcox | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
Robert Frank Burchett | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
MICHAEL JOHN EVANS | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.