10 FINGERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
10 Fingers provides meal packages for new mothers and their families 10 Fingers will offer short courses to new mothers . e.g. A beginner's guide to HFX trading
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Enfield
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 18 Rhagfyr 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTORIA ADEPOJU | Cadeirydd | 18 December 2019 |
|
|
||||
Philip Adepoju | Ymddiriedolwr | 18 December 2019 |
|
|
||||
Eyewu Louise Walker-Nthenda | Ymddiriedolwr | 18 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £140 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 95 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 95 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2025 | 366 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 461 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE 1. TO PREVENT AND RELIEVE POVERTY OF NEW MOTHERS AND THEIR FAMILIES IN THE UK BY THE PROVISION OF FOOD PACKAGES AND ALL NECESSARY SUPPORT SERVICES AS THE TRUSTEES THINK FIT. 2. FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE THE EDUCATION OF NEW MOTHERS IN THE UK IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY PROVIDING: • SPACES AND ACTIVITIES TAILORED TO MEET THEIR EMOTIONAL AND PHYSICAL NEEDS • OPPORTUNITIES TO ENABLE NEW MOTHERS TO DEVELOP AND GAIN NEW SKILLS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Farriers End
BROXBOURNE
Hertfordshire
EN10 6BS
- Ffôn:
- 07903944095
- E-bost:
- 10fingers@mail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window