Hanes ariannol PENTREFELIN COMMUNITY CENTRE - Y GANOLFAN PENTREFELIN

Rhif yr elusen: 512796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.98k £23.69k £2.20k £2.90k £6.11k
Cyfanswm gwariant £6.74k £5.76k £4.11k £6.40k £5.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £23.00k N/A N/A N/A