NIKO NESTOR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the benefit of children and young people particularly but not exclusively those who are financially disadvantaged throughout the world. Advancement of health and the saving of lives by provision of free swimming lessons, teaching and training in all aspects of water safety. Promotion of community participation in healthy recreation in particular the provision of facilities for swimming.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
- Albania
- Armenia
- Awstria
- Belarws
- Bosnia And Herzegovina
- Bwlgaria
- Croatia
- Cyprus
- Denmarc
- Ffrainc
- Groeg
- Gwlad Pwyl
- Hwngari
- Lwcsembwrg
- Macedonia
- Malta
- Montenegro
- Norwy
- Portiwgal
- Rwmania
- Rwsia
- Sbaen
- Serbia
- Slofacia
- Slofenia
- Sweden
- Twrci
- Ukrain
- Y Ffindir
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 29 Awst 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Nestor | Cadeirydd | 27 August 2018 |
|
|
||||
Peter Van Vooren | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Zora Nestor | Ymddiriedolwr | 27 August 2018 |
|
|
||||
Michael Read | Ymddiriedolwr | 25 August 2018 |
|
|
||||
Rev. Dr. Ann Jeffers | Ymddiriedolwr | 24 August 2018 |
|
|
||||
Dr Elvira Dragas | Ymddiriedolwr | 23 August 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £250 | £250 | £250 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 05 Mawrth 2025 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 05 Mawrth 2025 | 32 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 28 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 28 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 31 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | 31 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 29 Aug 2019
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE WHO ARE FINANCIALLY DISADVANTAGED THROUGHOUT THE WORLD: 1) THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND THE SAVING OF LIVES BY THE PROVISION OF FREE SWIMMING LESSONS AND TEACHING AND TRAINING IN ALL ASPECTS OF WATER SAFETY. (2) THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN PARTICULAR THE PROVISION OF FACILITIES FOR SWIMMING
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 BALFOUR GROVE
LONDON
N20 0SJ
- Ffôn:
- 07702257230
- E-bost:
- vjnestor@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window