SIKHS IN THE CITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SITC's main activities and objectives are the advancement of amateur sport and the advancement of health by encouraging and facilitating community participation in healthy recreation, in particular running. All events aim to provide racial / religious harmony through sport.The events are open to all regardless of age, disability,ethnic background,social class or gender and is open to nonmembers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 21 Awst 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARMANDER SINGH | Cadeirydd | 01 October 2018 |
|
|||||
SANDHYA JOBANPUTRA | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
GHANAYA SINGH TALEWAR | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.84k | £9.12k | £12.37k | £10.87k | £27.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.18k | £7.29k | £8.21k | £11.77k | £12.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 31 Hydref 2024 | 123 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 31 Hydref 2024 | 123 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 03 Chwefror 2024 | 218 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 03 Chwefror 2024 | 218 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 22 Rhagfyr 2022 | 175 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 22 Rhagfyr 2022 | 175 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 26 Hydref 2021 | 118 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 26 Hydref 2021 | 118 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 12 Awst 2020 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 12 Awst 2020 | 43 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 21 Aug 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF AMATEUR SPORT AND THE ADVANCEMENT OF HEALTH BY ENCOURAGING AND FACILITATING COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION, IN PARTICULAR RUNNING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
47 WELLESLEY ROAD
ILFORD
IG1 4JX
- Ffôn:
- 07958946868
- E-bost:
- info@sikhsinthecity.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window