ymddiriedolwyr THE SURESERVE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1182351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Charlton | Cadeirydd | 16 April 2021 |
|
|
||||
Simone Lynn Clarke | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Ian David Childs | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Jonathan Haste | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|||||
Uta Maria Luise Hope MA MInstF | Ymddiriedolwr | 06 January 2021 |
|
|
||||
YASMIN YEATES | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
||||
MIREN JOSEPHINE RAWLINGS | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.