Hanes ariannol BIRMINGHAM MOSELEY & KINGS HEATH LIONS CLUB

Rhif yr elusen: 1179946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.86k £10.36k £10.36k £18.59k £14.60k
Cyfanswm gwariant £21.70k £10.68k £10.68k £17.41k £11.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.30k N/A N/A N/A N/A