WANBOROUGH COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 1181221
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

the running of fundraising activities in order to offer support to individuals, community organisations, activities and projects within the parishes of Wanborough, Liddington, Bishopstone and Hinton Parva by the making of grants and pledges

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swindon
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Ionawr 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 17 Rhagfyr 2018: CIO registration
  • 14 Ionawr 2025: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • WANBOROUGH COMMUNITY FUND (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.25k £14 £1.60k £3.44k £0
Cyfanswm gwariant £417 £274 £242 £22.89k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 05 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 05 Medi 2024 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 05 Medi 2024 128 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 05 Medi 2024 128 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 18 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 18 Ionawr 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 21 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 21 Ebrill 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 29 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 29 Ebrill 2021 Ar amser
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd