Hanes ariannol SOUTH WEST BLOOD BIKES

Rhif yr elusen: 1180510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £51.65k £39.20k £56.90k £108.18k £160.91k
Cyfanswm gwariant £13.56k £23.15k £42.15k £54.71k £89.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A