ymddiriedolwyr BELVEDERE AND CALDER VALE SPORTS CLUB
Rhif yr elusen: 1180686
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Entwistle Entwistle | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
John Evan Lancaster | Ymddiriedolwr | 03 September 2023 |
|
|
||||
Kathryn Beatrice Skelton | Ymddiriedolwr | 03 September 2023 |
|
|
||||
Paul Gibson | Ymddiriedolwr | 04 September 2022 |
|
|
||||
Dr Michael William McDevitt | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
Alan James Clifford | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
William Richard Dooley | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
Stephen William Jackson | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.