Hanes ariannol CAREBY,AUNBY AND HOLYWELL VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1180019
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.95k £24.90k £29.55k £1.73k £4.03k
Cyfanswm gwariant £22.57k £20.85k £28.20k £661 £2.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £23.00k N/A £27.47k N/A N/A