Dogfen lywodraethu TEESSIDE HOSPICE CARE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 512875
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09/06/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/05/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/09/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/08/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 13 MAR 2015 as amended on 27 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF SICKNESS BY SUCH CHARITABLE MEANS AS THE ASSOCIATION SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
STOCKTON-ON-TEES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.