Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MATTHEW, EALING COMMON
Rhif yr elusen: 1180166

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MICHAEL CHRISTOPHER CHARLES BARTER | Cadeirydd | 24 July 2017 |
|
|||||
James Alexander Blake | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Lucie Kirkpatrick | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||
IAN ROBERT PEARCE | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
CLAIRE JANE ONONO | Ymddiriedolwr | 15 April 2016 |
|
|
||||
CLAIRE ELIZABETH OBERMAN | Ymddiriedolwr | 01 October 1999 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.