SEFTON TALKING NEWSPAPER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDING WEEKLY NEWS AND MAGAZINE CASSETTES TO BLIND AND VISUALLY IMPAIRED PEOPLE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Sefton
Llywodraethu
- 16 Gorffennaf 1982: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2014: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 11 Tachwedd 2014: Re-registered
- NORTH MERSEYSIDE ASSOCIATION FOR THE BLIND (Enw blaenorol)
- SEFTON SOCIETY FOR THE BLIND (Enw blaenorol)
- SEFTON TALKING NEWSPAPER (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Wareing | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
SYLVIA COOPERTHWAITE | Ymddiriedolwr | 22 September 2011 |
|
|
||||
JOHN O'HANLON | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
|
||||
EDITH CLAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.01k | £100 | £1.17k | £3.95k | £2.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.99k | £2.36k | £1.96k | £2.71k | £2.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Mawrth 2021 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29/06/1982 AS AMENDED ON 22/05/1993 AS AMENDED ON 10/06/1994 AS AMENDED ON 03/07/2013
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS WHO ARE BLIND OR SUFFERING FROM SUBSTANTIAL VISUAL IMPAIRMENT AND ARE, OR WHO HAVE BEEN, RESIDENT IN THE METROPOLITAN BOROUGH OF SEFTON
Maes buddion
METROPOLITAN BOROUGH OF SEFTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
46 Lancaster Avenue
Crosby
Liverpool
L23 3DQ
- Ffôn:
- 01519245866
- E-bost:
- annlaycock36@gmail.com
- Gwefan:
-
none.available
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window