JOHN PAUL II POLISH SATURDAY SCHOOL IN LIVERPOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main activities of the organisation are to develop the cultural education of language, where children meet to learn, play and discover Polish language, geography, history and traditions. The school welcomes all children and young people age 4 -16. Pupils express themselves through art, drama, music and dance and build community cohesive projects, raising the standards of education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,050 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
22 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 21 Mai 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDYTA MARIA OZAREK | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Tomasz Bednarski | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Joanna Dutkiewicz | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Olga Magdalena Smolen | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Marcin Calka | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Magdalena Pilor | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Dominik Kosciolowski | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Marta Maria Mikulewicz | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.48k | £19.13k | £49.09k | £51.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.03k | £17.68k | £41.71k | £56.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.05k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 10 Medi 2024 | 72 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 10 Medi 2024 | 72 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 13 Gorffennaf 2023 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 13 Gorffennaf 2023 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 MAY 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO ADVANCE AND FURTHER EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN POLISH LANGUAGE, CULTURE, RELIGION AND TRADITION, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) PROVIDING A SUPPLEMENTARY SCHOOL, JOHN PAUL II POLISH SATURDAY SCHOOL IN LIVERPOOL, TEACHING ABOUT POLAND, THE POLISH LANGUAGE, HISTORY, GEOGRAPHY, ARTS AND PROVIDING RELIGIOUS EDUCATION, AND; B) ORGANISING EDUCATIONAL TRIPS FOR PUPILS ATTENDING THE SCHOOL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Holy Trinity Primary School
Banks Road
LIVERPOOL
L19 8JY
- Ffôn:
- 07312422260
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window