Hanes ariannol SHARED EARTH TRUST

Rhif yr elusen: 1183155
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £445.99k £168.82k £96.90k £184.02k
Cyfanswm gwariant £0 £47.93k £144.22k £136.65k £143.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.73k £5.63k N/A £5.09k