Ymddiriedolwyr BRADFIELD VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1180330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Fiona Woods Ymddiriedolwr 17 February 2025
BRADFIELD PLAYING FIELDS
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher Tidbury Ymddiriedolwr 14 October 2024
BRADFIELD PLAYING FIELDS
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen O'Reilly Ymddiriedolwr 13 June 2022
BRADFIELD PLAYING FIELDS
Derbyniwyd: Ar amser
Nigel Neenan Ymddiriedolwr 04 April 2022
BRADFIELD PLAYING FIELDS
Derbyniwyd: Ar amser
JANE GAUT Ymddiriedolwr 16 October 2018
BRADFIELD PLAYING FIELDS
Derbyniwyd: Ar amser
EVA ROGGENSTEIN Ymddiriedolwr 16 October 2018
BRADFIELD PLAYING FIELDS
Derbyniwyd: Ar amser
Antony Peter Charles Powell Ymddiriedolwr 16 October 2018
Dim ar gofnod